刚刚,国航任命了三位领导!
这几年,国航的领导变动还是比较快的。
随着蔡剑江到国家空管委、宋志勇到民航局任职,国航的领导出现了几轮变动。
3月14日,国航发布了《关于聘任高级管理人员及提名董事的公告》。
3月13日,国航董事会审议通过三份重要任命议案,分别是:
提名王明远先生为董事候选人和聘任为总裁
聘任孙玉权先生为总会计师
聘任肖烽先生为总经济师
2023年1月份,王明远已被任命为国航母公司中航集团总经理。
2022 年2 月份,孙玉权被任命为中航集团公司总会计师。
肖烽此前任国航总会计师,此番改任总经济师。
以下是国航发布的三位领导的简历。
王明远先生:
57岁,毕业于厦门大学计划统计专业。
1988年7月进入民航工作,2011年2月任党委常委,2011年2月至2023年3月任副总裁,2011年4月兼任国航香港董事长,2020年4月任中航集团党组成员,2020年4月至2023年1月任中航集团副总经理,2020年6月兼任西藏航空副董事长,2022年3月兼任澳门航空董事长.
2023年1月任中航集团董事、总经理、党组副书记,2023年2月任党委副书记,2023年3月任国航总裁。
孙玉权先生:
49岁,毕业于南京理工大学会计学专业,研究员级高级工程师,高级会计师。
2019年7月至2022年2月任中国融通资产管理集团财务金融部总经理。
2022年2月任中航集团总会计师、党组成员,2022年3月任党委常委,2022年3月兼任中国航空资本控股董事长、中国航空传媒董事长,2023年3月任国航总会计师。
肖烽先生:
54岁,毕业于哈尔滨建筑工程学院管理工程专业,大学本科学历,高级会计师。
1990年7月进入国航工作,2012年 9月任Ameco 董事,2014年 7月至2023 年3 月任总会计师,2015年 10月任国航海外董事,2015年 11月任中航兴业董事会主席,2016年2月任中航财务董事长,2017年1月任国泰航空非常务董事,2022年6月任中国国际货运航空董事。
2023 年3月任国航总经济师。